KRS 0000200055
NIP9441901820
REGON35713771600000
NazwaPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPARK
Data rejestracji 24 mar 2004 (20 lat temu) 24 mar 2004
Data usunięcia 16 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚLĄSKA, 57A, ZABIERZÓW, 32-080, ZABIERZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#102 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #103 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #107 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH #108 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #559 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #774 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAGRZEGORZ PIOTR MATYSIK
Wspólnik
2004-03-24
2009-11-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55000,00 ZŁ
JACEK CHMIELNIK
Wspólnik
2004-03-24
2004-08-17
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19250 ZŁ
BOGDAN WITOLD KRÓL
Wspólnik
2004-03-24
2006-07-21
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16500 ZŁ
WIESŁAW STANISŁAW JOPEK
Wspólnik
2009-11-25
2020-10-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000,00 ZŁ
MARCIN ŚLĘZAK
Likwidator
2019-05-16
2020-10-16
WIESŁAW STANISŁAW JOPEK
Likwidator
2012-10-11
2019-05-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO REPEREZENTOWANIA SPÓŁKI
GRZEGORZ PIOTR MATYSIK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-24
2009-11-25
WIESŁAW STANISŁAW JOPEK
PREZES ZARZĄDU
2009-11-25
2012-10-11
2004-03-24
2012-10-11
PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-24
2004-08-17
ŚLĄSKA, 57, ZABIERZÓW, 32-080, ZABIERZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie