KRS 0000734319
NIP5213829498
REGON38037917200000
NazwaMZN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMZN FINANCE
Data rejestracji 30 maj 2018 (6 lat temu) 30 maj 2018
Data usunięcia 25 mar 2021 25 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RAKOWIECKA, 36, WARSZAWA, 02-532, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MZNFINANCE@MORIZON.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMWspólnik
2018-05-30
2021-03-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH
22054319600000
SŁAWOMIR RYKALSKI
Beneficjent
PIOTR STEMPINSKI
Beneficjent
MICHAŁ PETTERS
Beneficjent
SŁAWOMIR TOPCZEWSKI
Beneficjent
SŁAWOMIR RYKALSKI
reprezentant
PIOTR STEMPINSKI
reprezentant
MICHAŁ PETTERS
reprezentant
SŁAWOMIR TOPCZEWSKI
reprezentant
SŁAWOMIR RYKALSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZADU
PIOTR STEMPINSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZADU
MICHAŁ PETTERS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZADU
SŁAWOMIR TOPCZEWSKI
Beneficjent
PREZES ZARZADU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
JAROSŁAW ANDRZEJ ŚWIĘCICKI
PREZES ZARZĄDU
2018-05-30
2018-08-08
SŁAWOMIR TOPCZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-05-30
2018-08-08
SŁAWOMIR TOPCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-08-08
2021-03-25
MICHAŁ PETTERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-08
2021-03-25
PIOTR STEMPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-08
2021-03-25
SŁAWOMIR RYKALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-08
2021-03-25
2018-05-30
2021-03-25
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-05-30
2021-03-25
MZN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-05-30
2021-03-25
UL. RAKOWIECKA, 36, WARSZAWA, 02-532, WARSZAWA, POLSKA
2018-05-30
2021-03-25
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2018-05-30
2021-03-25
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2018-05-30
2021-03-25
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2018-05-30
2021-03-25
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2018-05-30
2021-03-25
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2018-05-30
2021-03-25
6622Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
2018-05-30
2021-03-25
7740Z - DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
2018-05-30
2021-03-25
7312C - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
2018-05-30
2021-03-25
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2018-05-30
2021-03-25
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie