KRS 0000367112
NIP8992703989
REGON02136652600000
NazwaCTE CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCTE CONSTRUCTION
Data rejestracji 01 paź 2010 (14 lat temu) 01 paź 2010
Data usunięcia 30 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GWIAŹDZISTA, 66, WROCŁAW, 53-413, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1700000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8992703989
data rejestracji 11 paź 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEADAM JERZY GILOWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ STANISŁAW SWOBODA
reprezentant
ADAM JERZY GILOWSKI
reprezentant
MONIKA SYLWIA KORCZYŃSKA
reprezentant
Wspólnik
2010-10-01
2017-11-30
33.995 (TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.699,750,00 (JEDEN MILION SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
93298998900000
MONIKA SYLWIA KORCZYŃSKA
Prokurent
2017-07-06
2017-11-30
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ DADEŁŁO
Członek Organu Nadzoru
2010-10-01
2016-06-22
DARIUSZ JAN CZYŻ
Członek Organu Nadzoru
2010-10-01
2016-06-22
JOANNA MAGDALENA WILCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-01
2012-09-10
MONIKA SYLWIA KORCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-09-10
2017-07-06
EWA GILOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-06-22
2017-11-30
MICHAŁ GILOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-06-22
2017-11-30
KINGA SEWERYN
Członek Organu Nadzoru
2017-07-06
2017-11-30
ADAM JERZY GILOWSKI
Beneficjent
BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM CTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM W CTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONSTRUCTION SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU.
ADAM JERZY GILOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-10-01
2017-11-30
ANDRZEJ STANISŁAW SWOBODA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-01
2017-11-30
2010-10-01
2016-06-22
AL.WIŚNIOWA, 47, WROCŁAW, 53-126, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie