KRS 0000512399
NIP8992754478
REGON02243075200000
NazwaCTE SUWALSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCTE SUWALSKA
Data rejestracji 05 cze 2014 (10 lat temu) 05 cze 2014
Data usunięcia 16 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GWIAŹDZISTA, 66, WROCŁAW, 53-413, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8992754478
data rejestracji 06 cze 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCHANDRZEJ STANISŁAW SWOBODA
reprezentant
MONIKA SYLWIA KORCZYŃSKA
reprezentant
ADAM JERZY GILOWSKI
Beneficjent
ADAM JERZY GILOWSKI
reprezentant
Wspólnik
2014-06-05
2017-11-16
23.995 (DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.199.750,00 (JEDEN MILION STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
93298998900000
ANDRZEJ STANISŁAW SWOBODA
Prokurent
2016-06-30
2017-11-16
PROKURA SAMOISTNA
MONIKA SYLWIA KORCZYŃSKA
Prokurent
2017-05-31
2017-11-16
SAMOISTNA
ANDRZEJ DADEŁŁO
Członek Organu Nadzoru
2014-06-05
2016-06-30
MONIKA SYLWIA KORCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-06-05
2015-11-26
DARIUSZ JAN CZYŻ
Członek Organu Nadzoru
2014-06-05
2016-06-30
MARTA SYLWIA ŻOŁĘDZIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-11-26
2016-06-30
EWA GILOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-06-30
2017-11-16
MICHAŁ GILOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-06-30
2017-11-16
KINGA SEWERYN
Członek Organu Nadzoru
2016-06-30
2017-11-16
ADAM JERZY GILOWSKI
Beneficjent
BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM CTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM W CTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SUWALSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSBOWEGO- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
ADAM JERZY GILOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-06-05
2017-11-16
ANDRZEJ STANISŁAW SWOBODA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-05
2015-11-26
MONIKA SYLWIA KORCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-26
2016-09-09
2014-06-05
2016-06-30
AL. WIŚNIOWA, 47, WROCŁAW, 53-126, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie