KRS 0000387617
NIP8992717773
REGON02151824900000
NazwaGETIN INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGETIN INVESTMENT
Data rejestracji 30 maj 2011 (13 lat temu) 30 maj 2011
Data usunięcia 22 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GWIAŹDZISTA, 66, WROCŁAW, 53-413, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 130000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHWspólnik
2011-05-30
2012-02-21
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
93078757200000
CARCADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2012-02-21
2015-10-12
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-10-12
2019-01-22
1.300 (JEDEN TYSIĄC TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130.000,00 (STO TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
93211723200000
RADOSŁAW JERZY BONIECKI
Prokurent
2012-05-10
2015-04-27
SAMOISTNA
KRZYSZTOF FLORCZAK
Prokurent
2015-04-27
2015-10-12
PROKURA SAMOISTNA
TERESA ORDZIK SIARKA
Prokurent
2015-10-12
2018-05-25
SAMOISTNA
ŁUKASZ SŁAWOMIR KULKA
Likwidator
2018-05-25
2019-01-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
REMIGIUSZ ANDRZEJ BALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-05-30
2012-02-21
ŁARYSA WŁASOWA
PREZES ZARZĄDU
2012-02-21
2014-04-16
ŁARYSA WŁASOWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-16
2015-10-12
KORNIJENKO DMITRIJ
PREZES ZARZĄDU
2014-04-16
2015-10-12
ŁUKASZ SŁAWOMIR KULKA
PREZES ZARZĄDU
2015-10-12
2018-05-25
2011-05-30
2012-02-21
RB FINANCE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-02-21
2015-10-12
CARCADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-12
2018-05-25
GETIN INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-30
2013-06-27
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 2-4, WROCŁAW, 53-333, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie