KRS 0000574951
NIP8992773375
REGON36249421400000
NazwaINVEST SECURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINVEST SECURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 10 wrz 2015 (9 lat temu) 10 wrz 2015
Data usunięcia 02 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PASAŻ ADOLFA RADINGA, 5, WROCŁAW, 54-115, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8992773375
data rejestracji 01 paź 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHINVEST SECURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2015-09-10
2022-02-02
KORNEL JAKUB DYBUL
Wspólnik
2015-09-10
2022-02-02
OSKAR JORDAN PATRALSKI
Wspólnik
2015-09-10
2016-08-29
BARTOSZ KOZIKOWSKI
Wspólnik
2015-09-10
2016-08-29
OLIWIA NINA ROWIŃSKA
Wspólnik
2015-09-10
2016-08-29
TOMASZ STANISŁAW MĄCZKA
Wspólnik
2017-03-21
2018-02-07
TOMASZ RYZNARSKI
Wspólnik
2015-09-10
2018-02-07
RADOSŁAW JERZY BONIECKI
Wspólnik
2017-03-21
2022-02-02
VRATISLAVIA CAPITAL LTD
Wspólnik
2019-08-23
2022-02-02
KORNEL JAKUB DYBUL
reprezentant
RADOSŁAW JERZY BONIECKI
reprezentant
KORNEL JAKUB DYBUL
Beneficjent
RADOSŁAW JERZY BONIECKI
Beneficjent
KORNEL JAKUB DYBUL
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA 51%UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INVEST SECURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POSIADAJĄCYM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE INVEST SECURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁ KAPITAŁOWY WYNOSZĄCY 98,58%
RADOSŁAW JERZY BONIECKI
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA 34%UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INVEST SECURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POSIADAJĄCYM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE INVEST SECURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁ KAPITAŁOWY WYNOSZĄCY 98,58%
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI - SPÓŁCE INVEST SECURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKĘ INVEST SECURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SAMODZIELNIE; POWYŻEJ TEJ KWOTY SPÓŁKĘ TĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; PRZY DOKONYWANIU INNYCH CZYNNOŚCI, W TYM CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, SPÓŁKĘ TĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI INVEST SECURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: KORNEL DYBUL - PREZES ZARZĄDU I RADOSŁAW BONIECKI - WICEPREZES ZARZĄDU.
INVEST SECURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-10
2018-08-28
Członek Organu Reprezentacji
2018-08-28
2022-02-02
36247692000000
2015-09-10
2015-10-06
INVEST SECURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-09-10
2018-09-12
UL. OFICERSKA, 12, WROCŁAW, 53-331, WROCŁAW, POLSKA
2018-09-12
2020-01-16
UL. PROSTA, 36, WROCŁAW, 53-508, WROCŁAW, POLSKA
2020-01-16
2021-04-29
UL. ŻYCZLIWA, 23, WROCŁAW, 53-030, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie