KRS 0000580412
NIP8992775339
REGON36274288200000
NazwaINVEST HELP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINVEST HELP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 13 paź 2015 (9 lat temu) 13 paź 2015
Data usunięcia 16 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ŻYCZLIWA, 23, WROCŁAW, 53-030, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8992775339
data rejestracji 21 paź 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMKORNEL JAKUB DYBUL
Wspólnik
2015-10-13
2021-02-16
OSKAR JORDAN PATRALSKI
Wspólnik
2015-10-13
2019-09-20
BARTOSZ KOZIKOWSKI
Wspólnik
2015-10-13
2016-04-20
TOMASZ RYZNARSKI
Wspólnik
2015-10-13
2019-06-26
RADOSŁAW JERZY BONIECKI
Wspólnik
2016-04-20
2021-02-16
KORNEL JAKUB DYBUL
Beneficjent
RADOSŁAW JERZY BONIECKI
Beneficjent
KORNEL JAKUB DYBUL
reprezentant
RADOSŁAW JERZY BONIECKI
reprezentant
KORNEL JAKUB DYBUL
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
RADOSŁAW JERZY BONIECKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI - SPÓŁCE INVEST HELP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKĘ INVEST HELP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SAMODZIELNIE. POWYŻEJ TEJ KWOTY SPÓŁKĘ TĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; PRZY DOKONYWANIU INNYCH CZYNNOŚCI W TYM CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, SPÓŁKĘ TĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI INVEST HELP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: KORNEL DYBUL - PREZES ZARZĄDU I RADOSŁAW BONIECKI - WICEPREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-13
2021-02-16
36251287000000
2015-10-13
2018-09-17
UL. OFICERSKA, 12, WROCŁAW, 53-331, WROCŁAW, POLSKA
2018-09-17
2020-01-16
UL. PROSTA, 36, WROCŁAW, 53-508, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie