KRS 0000323919
NIP3020000625
REGON32063155000000
NazwaUNICREDIT SERVICES GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaUNICREDIT SERVICES GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaUNICREDIT SERVICES GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Data rejestracji 24 lut 2009 (16 lat temu) 24 lut 2009
Data usunięcia 30 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres 1 MAJA, 38/39, SZCZECIN, 71-627, SZCZECIN, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego ROTHSCHILDPLATZ, 4, WIEDEŃ, 1020, WIEDEŃ, AUSTRIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 3020000625
data rejestracji 16 kwi 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAFRANZ WYSTRCIL
Prokurent
2009-02-24
2012-03-22
REPREZENTUJE WSPÓLNIE Z JEDNYM DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ
GERHARD KREN
Prokurent
2009-02-24
2012-03-22
REPREZENTUJE WSPÓLNIE Z JEDNYM DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ
RENATE BURANER
Prokurent
2009-02-24
2012-03-22
REPREZENTUJE WSPÓLNIE Z JEDNYM DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ
SUSANNA SCHEFFOLD
Prokurent
2011-01-17
2012-03-22
PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTUJE WSPÓLNIE Z DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ.
MARTINA AUER KLASS
Prokurent
2011-08-31
2012-03-22
PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTUJE WSPÓLNIE Z JEDNYM DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ.
SIMONE BAREZZANI
Prokurent
2012-03-22
2014-09-08
REPREZENTUJE WSPÓLNIE Z JEDNYM DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM LUB PROKURENTEM
GERHARD LENTSCHIK
Prokurent
2012-03-22
2014-09-08
REPREZENTUJE WSPÓLNIE Z JEDNYM DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM LUB PROKURENTEM
ANDREAS MAYER
Prokurent
2012-03-22
2014-09-08
REPREZENTUJE WSPÓLNIE Z JEDNYM DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM LUB PROKURENTEM
MASSIMO MESSINA
Prokurent
2012-03-22
2014-09-08
REPREZENTUJE WSPÓLNIE Z JEDNYM DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM LUB PROKURENTEM
ALESSIO POMASAN
Prokurent
2012-03-22
2014-09-08
REPREZENTUJE WSPÓLNIE Z JEDNYM DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM LUB PROKURENTEM
KRZYSZTOF FOREMNIAK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2009-02-24
2010-06-09
HANS JŰRGEN SACHS
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-06-09
2015-05-11
JOSEF MACHINEK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-09-28
2012-03-22
GIROLAMO ANTONUCCI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2020-05-18
2022-10-18
ANDREA POGGIO
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2022-10-18
2022-11-30
DOMINIKA PTAK JANIK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-05-11
2020-05-18
FRANZ ZOUFAL
Członek Organu Nadzoru
2009-02-24
2009-11-12
ANGELO RIZZUTI
Członek Organu Nadzoru
2009-02-24
2009-11-12
ROBERT ZADRAZIL
Członek Organu Nadzoru
2009-02-24
2009-11-12
TIZIANA BERNARDI
Członek Organu Nadzoru
2009-02-24
2009-11-12
ERICH MADL
Członek Organu Nadzoru
2009-02-24
2012-03-22
INGRID SCHÖNHOFER
Członek Organu Nadzoru
2009-02-24
2011-01-17
GERHARD SERDINSKY
Członek Organu Nadzoru
2009-02-24
2012-03-22
GERHARD KRISCH
Członek Organu Nadzoru
2009-11-12
2012-03-22
DORIS TOMANEK
Członek Organu Nadzoru
2009-11-12
2015-03-10
DOMENICO POLITI
Członek Organu Nadzoru
2009-11-12
2011-08-31
ORGAN REPREZENTACJIDYREKTOR (DYREKTORZY) ZARZĄDZAJĄCY
Sposób reprezentacjiJEŚLI USTANOWIONO KILKU DYREKTORÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ DYREKTORZY ZARZĄDZAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN Z NICH ŁĄCZNIE Z JEDNYM PROKURENTEM.
JOSEF MACHINEK
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2009-02-24
2012-03-22
JOHANNES MOSER
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2009-02-24
2011-01-17
PAOLO CEDERLE
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2009-02-24
2014-09-08
PAOLO MASSOLA
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2009-11-12
2012-03-22
HERBERT HANGEL
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2012-03-22
2020-02-10
VINCENZO CONTENTO
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2012-03-22
2020-02-10
MANFRED EHRLICH
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2020-02-10
2022-11-30
MASSIMO MILANTA
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2014-09-08
2020-02-10
TINA POGACIC
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2020-02-10
2022-05-20
KARL STEFAN VOGT
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2020-02-10
2022-05-20
2009-02-24
2009-11-12
BA-CA ADMINISTRATION SERVICES GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2009-11-12
2012-02-15
UNICREDIT BUSINESS PARTNER GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2012-02-15
2018-07-20
UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS AUSTRIA GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2009-02-24
2009-11-12
BA-CA ADMINISTRATION SERVICES GMBH
2009-11-12
2012-02-15
UNICREDIT BUSINESS PARTNER GMBH
2012-02-15
2018-02-08
UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS AUSTRIA GMBH
2018-02-08
2018-07-20
UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS AUSTRIA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
2009-02-24
2009-03-24
NIEPODLEGŁOŚCI, 60, SZCZECIN, 70-404, SZCZECIN, POLSKA
2009-03-24
2010-02-18
PLAC ORŁA BIAŁEGO, 3, SZCZECIN, 70-562, SZCZECIN, POLSKA
2010-02-18
2012-09-20
TEOFILA FIRLIKA, 19, SZCZECIN, 71-637, SZCZECIN, POLSKA
2009-02-24
2012-02-15
JULIUS TANDLER-PLATZ, 3, WIEDEŃ, 1090, WIEDEŃ, REPUBLIKA AUSTRII
2012-02-15
2021-05-27
NORDBERGSTRASSE, 13, WIEDEŃ, 1090, WIEDEŃ, AUSTRIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie