KRS 0000024514
NIP8130268337
REGON69002126900000
Nazwa"INSTAL-RZESZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaINSTAL-RZESZÓW
Data rejestracji 29 cze 2001 (23 lata temu) 29 cze 2001
Data usunięcia 07 mar 2013 07 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MIKOŁAJA REJA, 12, RZESZÓW, 35-211, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3145368,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3145368,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,49 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1263200
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2922Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓWCOWYCHTYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2923Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #3310B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAANDRZEJ SZROMNIK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2001-10-29
MAREK OBRUSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2002-03-04
PIOTR MIERZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2002-03-04
ELŻBIETA STEC
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2001-10-29
STANISŁAW DUDEK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2003-07-14
WOJCIECH KILIANEK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2004-01-21
ROBERT KARPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2004-01-21
KRZYSZTOF SMAGA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2004-01-21
ZUZANNA TUREK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-11
2004-01-21
KRZYSZTOF BYJOŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-14
2013-03-07
MAREK OLEJNIK
Powiernik
2004-09-14
2013-03-07
MAREK OLEJNIK
NADZORCA SĄDOWY
2004-02-26
2004-09-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ,PODPISTWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ ANTONI SKARBEK
PREZES ZARZĄDU
2001-06-29
2004-01-21
GRAŻYNA ROGOYSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-29
2004-01-21
BOGUMIŁA KRZYSTYNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-29
2004-07-12
STANISŁAW INGLOT
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-21
2004-07-12
STANISŁAW INGLOT
PREZES ZARZĄDU
2004-07-12
2013-03-07
STANISŁAW SROKA
PREZES ZARZĄDU
2004-01-21
2004-07-12
ZOFIA TERESA ELCESER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-12
2013-03-07
2001-06-29
2013-03-07
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-29
2013-03-07
"INSTAL-RZESZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-29
2013-03-07
MIKOŁAJA REJA, 12, RZESZÓW, 35-211, RZESZÓW, POLSKA
2001-06-29
2013-03-07
7420A - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
2001-06-29
2013-03-07
2811C - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH
2001-06-29
2013-03-07
2821Z - PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH
2001-06-29
2013-03-07
2851Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2001-06-29
2013-03-07
2875B - PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA
2001-06-29
2013-03-07
2922Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW
2001-06-29
2013-03-07
2923Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
2001-06-29
2013-03-07
3310B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO
2001-06-29
2013-03-07
4521A - WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2001-06-29
2013-03-07
4521F - WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie