KRS 0000753389
NIP5252767703
REGON38162217200000
NazwaCORSHAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCORSHAM
Data rejestracji 22 paź 2018 (6 lat temu) 22 paź 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŁOPUSZAŃSKA, 38D, WARSZAWA, 02-232, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 10205000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWspólnik
2018-10-22
2019-08-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
14746153700000
Wspólnik
2019-08-29
204.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.205.000,00 ZŁOTYCH
14138714200000
ŁUKASZ SŁAWOMIR GACHOWSKI
Beneficjent
ŁUKASZ SŁAWOMIR GACHOWSKI
zgłaszający - inny
MARTA NOWAK KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2022-09-12
ŁUKASZ SŁAWOMIR GACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-09-12
MONIKA KATARZYNA KALINOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2020-01-14
PAWEŁ DARSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-01-14
2022-09-12
MICHAŁ KRZYSZTOF GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-01-14
2022-09-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
HENRYK JERZY ZIMMERMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-22
2019-06-07
KRZYSZTOF KAMIL BACHTA
PREZES ZARZĄDU
2019-06-07
2020-01-14
MARCIN MIROSŁAW JASZCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-06-07
2020-01-14
DANIEL DASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2020-01-14
2020-02-14
TOMASZ SERWAN
PREZES ZARZĄDU
2020-02-14
2023-10-17
ŁUKASZ SŁAWOMIR GACHOWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU W OKREISE OD DNIA 01.08.2023R. DO 31.10.2023R.
2023-10-17
2023-12-12
ŁUKASZ SŁAWOMIR GACHOWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU W OKRESIE OD DNIA 01.11.2023R. DO 31.01.2023R.
2023-12-12
2024-03-21
ŁUKASZ SŁAWOMIR GACHOWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU W OKRESIE OD DNIA 01.02.2024R. DO 23.05.2024R.
2024-03-21
2024-06-18
ŁUKASZ SŁAWOMIR GACHOWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU W OKRESIE OD DNIA 24.05.2024R DO DNIA 24.08.2024R.
2024-06-18
2018-10-22
2019-08-29
GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie