KRS 0000615863
NIP6762506907
REGON36437000200000
NazwaABSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaABSOURCE
Data rejestracji 04 maj 2016 (8 lat temu) 04 maj 2016
Data usunięcia 15 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PILOTÓW, 2, KRAKÓW, 31-462, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 31170000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762506907
data rejestracji 26 maj 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 gru 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAHENRYK STANISŁAW BANIOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-05-04
2018-11-05
URSZULA NOWIK KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-05-04
2023-12-15
KRZYSZTOF JÓZEF KUŹNIAR
Członek Organu Nadzoru
2016-05-04
2018-11-05
KATARZYNA KAROLINA ŁABIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-10-24
2017-12-21
MONIKA KATARZYNA KALINOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-05-14
2019-07-25
JANUSZ DAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-11-05
2021-10-22
ELŻBIETA UMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2019-07-25
2023-12-15
RAFAŁ WOJCIECH GURDAK
Członek Organu Nadzoru
2021-10-22
2023-12-15
JACEK IGNACY KLUSZCZYŃSKI
Beneficjent
JACEK IGNACY KLUSZCZYŃSKI
reprezentant
Wspólnik
2016-05-04
2023-12-15
311.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.170.000 ZŁ
14138714200000
JACEK IGNACY KLUSZCZYŃSKI
Beneficjent
PREZES SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
AGNIESZKA EWA MARTYNA
PREZES ZARZĄDU
2016-05-04
2017-12-21
JACEK IGNACY KLUSZCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-04
2018-10-02
JACEK IGNACY KLUSZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-02
2023-12-15
2016-05-04
2021-11-05
UL. ZYGMUNTA MIŁKOWSKIEGO, 3, KRAKÓW, 30-349, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie