KRS 0000504793
NIP7543082402
REGON16158214100000
NazwaS-DOM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaS-DOM DEWELOPER
Data rejestracji 04 kwi 2014 (10 lat temu) 04 kwi 2014
Data usunięcia 17 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres EICHENDORFFA, 4, OPOLE, 45-509, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 905000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7543082402
data rejestracji 01 sty 2021
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEFILIP SAWICKI
Wspólnik
2014-04-04
2022-04-04
9.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 452.500,00 ZŁ
MIROSŁAW KRĘGIEL
Wspólnik
2014-05-22
2017-11-02
9.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 452.500,00 ZŁ
IVANNA RUDA
Wspólnik
2022-04-04
2024-05-17
18.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 905.000,00 ZŁ
ADRIAN SAWICKI
Wspólnik
2014-04-04
2022-04-04
9.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 452.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
ADRIAN SAWICKI
WICEPREZES ZRAZĄDU
2014-04-04
2022-04-04
MIROSŁAW KRĘGIEL
PREZES ZARZĄDU
2014-04-04
2017-11-02
IVANNA RUDA
PREZES ZARZĄDU
2022-04-04
2024-05-17
FILIP SAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2017-11-02
2022-04-04
FILIP SAWICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-04
2017-11-02
2014-04-04
2024-05-17
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-04
2024-05-17
S-DOM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-04
2024-05-17
EICHENDORFFA, 4, OPOLE, 45-509, OPOLE, POLSKA
2017-11-02
2024-05-17
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2017-11-02
2024-05-17
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2017-11-02
2024-05-17
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2017-11-02
2024-05-17
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2017-11-02
2024-05-17
4211Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
2017-11-02
2024-05-17
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2017-11-02
2024-05-17
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2017-11-02
2024-05-17
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2017-11-02
2024-05-17
4391Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
2017-11-02
2024-05-17
4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie