KRS 0000305084
NIP7543093021
REGON16031898500000
NazwaK & W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MERKURY OPOLE DEWELOPER SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaK & W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MERKURY OPOLE DEWELOPER
Data rejestracji 06 maj 2008 (16 lat temu) 06 maj 2008
Data usunięcia 24 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres EICHENDORFFA, 4, OPOLE, 45-509, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7543093021
data rejestracji 22 cze 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKMAREK MIROSŁAW KRĘGIEL
Beneficjent
MIROSŁAW KRĘGIEL
reprezentant
MIROSŁAW KRĘGIEL
Beneficjent
MARZENA MARIA KRĘGIEL
Wspólnik
2016-06-27
2018-05-23
Wspólnik
2008-05-06
2019-07-10
16004031400000
MIROSŁAW KRĘGIEL
Wspólnik
2008-05-06
2020-07-24
KRZYSZTOF JANUSZ WALL
Wspólnik
2008-05-06
2015-05-19
MAREK MIROSŁAW KRĘGIEL
Wspólnik
2015-05-19
2020-07-24
HALINA JÓZEFA KRĘGIEL
Wspólnik
2016-06-27
2018-05-23
MAREK MIROSŁAW KRĘGIEL
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MIROSŁAW KRĘGIEL
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, Z ZACHOWANIEM ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY K & W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OPOLU.
Członek Organu Reprezentacji
2008-05-06
2019-07-10
16004031400000
Członek Organu Reprezentacji
2019-07-10
2020-07-24
16152931300000
2008-05-06
2015-05-19
SPÓŁKA MIESZKANIOWA MERKURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RADOM RESIDENCE - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-05-19
2019-07-10
SPÓŁKA MIESZKANIOWA MERKURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPOLE DEWELOPER SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie