KRS 0000211874
NIP5781006246
REGON01043919400000
NazwaFUNDACJA "SŁUŻBA DZIECKU" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSŁUŻBA DZIECKU
Data rejestracji 01 paź 2004 (20 lat temu) 01 paź 2004
Data usunięcia 09 mar 2020 09 mar 2020
Forma prawnaFUNDACJA
Adres SIENKIEWICZA, 5, KRYNICA MORSKA, 82-120, KRYNICA MORSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5521Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8531A OPIEKA CAŁKOWITA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY #8532 SZKOŁY ZAWODOWE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMANDRZEJ CUBRZYŃSKI
Likwidator
2008-07-31
2020-03-09
SWARZĘDZ MARKET SPÓŁKA AKCYJNA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2008-07-31
010150720
JULIAN WOJCIECH NUCKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2008-04-04
JERZY CHRABĄSZCZ
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2008-04-04
MAGDALENA MODESTA RULSKA NUCKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2008-04-04
URSZULA ALEKSANDRA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-04-04
2008-07-31
BARBARA MAŁGORZATA GERC
Członek Organu Nadzoru
2008-04-04
2008-07-31
MACIEJ FELIKS JAROŃ
Członek Organu Nadzoru
2008-04-04
2008-07-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE FUNDATOR LUB RADA FUNDACJI MOŻE WSKAZAĆ W FORMIE UCHWAŁY SPRAWY CO DO KTÓRYCH PRZED ZŁOŻENIEM OŚWIADCZENIA WOLI PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU WYMAGANE JEST PODJĘCIE UPRZEDNIEJ UCHWAŁY PRZEZ ZARZĄD, RADĘ FUNDACJI LUB FUNDATORA.
ANDRZEJ ORNAT
PREZES ZARZĄDU
2004-10-01
2008-04-04
DANUTA SZCZUREK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-10-01
2008-04-04
JACEK ZDYBEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-01
2005-12-16
GRAŻYNA IWONA KŁOPOCKA KOSYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-16
2008-04-04
KRZYSZTOF LEŚNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-04
2008-07-31
ANDRZEJ CUBRZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-04-04
2008-07-31
2004-10-01
2008-07-31
FUNDACJA "SŁUŻBA DZIECKU"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie