KRS 0000073162
NIP5260213379
REGON01007175900000
Nazwa"BINDER INTERNATIONAL WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBINDER INTERNATIONAL WARSZAWA
Data rejestracji 14 gru 2001 (23 lata temu) 14 gru 2001
Data usunięcia 13 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RAKOWIECKA, 36, WARSZAWA, 02-532, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2382000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5260213379
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMMATHIAS EBERT
Prokurent
2006-03-16
2012-11-29
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
PIOTR KAROL MAMIŃSKI
Prokurent
2013-08-07
2015-06-23
PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM
HARTWIG MATHIAS EBERT
Prokurent
2013-11-05
2015-06-23
PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM
ANNA URSZULA BELINIAK
Prokurent
2013-11-05
2015-06-23
PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM
ZOFIA SOŁTYSIAK
Prokurent
2014-01-30
2015-06-23
PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM
ROBERT ANDRZEJ PIERŚCIŃSKI
Prokurent
2014-01-30
2015-06-23
PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM
WIELAND ALBERT HOPPEN
Prokurent
2014-01-30
2014-07-04
PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM
BINDER INTERNATIONAL GMBH & CO., KG
Wspólnik
2001-12-14
2015-10-19
4764 (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2382000,00 ZŁ (DWA MILIONY TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
BINDER HOLDING GMBH
Wspólnik
2015-10-19
2019-09-13
4764 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.382.000,00 ZŁ
MARKUS FRIEDRICH BINDER
Likwidator
2015-06-23
2017-02-02
SABINA KORPALSKA
Likwidator
2017-02-02
2019-09-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM B) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
HARTWIG MATHIAS EBERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-29
2013-11-05
WIELAND ALBERT HOPPEN
PREZES ZARZĄDU
2013-11-05
2014-01-30
MARKUS FRIEDRICH BINDER
PREZES ZARZĄDU
2014-01-30
2015-06-23
MARKUS BINDER
PREZES ZARZĄDU
2001-12-14
2009-12-23
1965-02-11
DARIUSZ MARIAN PUCHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-12-23
2012-11-29
MAŁGORZATA KATARZYNA ŚMIECH
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-29
2013-11-05
2001-12-14
2015-06-23
"BINDER INTERNATIONAL WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-14
2008-10-31
ROZBRAT, 26, WARSZAWA, 00-429, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie