KRS 0000719250
NIP8393201721
REGON36951471800000
NazwaOSTOJA BUKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOSTOJA BUKOWO
Data rejestracji 16 lut 2018 (7 lat temu) 16 lut 2018
Data usunięcia 11 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 9, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Dane kontaktowe
Email JSZREDER@APION.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPIOTR TOMASZ DROGOSZ
Beneficjent
JAROSŁAW JAN SZREDER
Beneficjent
PIOTR TOMASZ DROGOSZ
reprezentant
JAROSŁAW JAN SZREDER
Wspólnik
2018-02-16
2022-10-11
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.900,00 ZŁ
PIOTR TOMASZ DROGOSZ
Wspólnik
2018-02-16
2022-10-11
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.900,00 ZŁ
Wspólnik
2019-11-26
2022-10-11
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
36615858800000
PIOTR TOMASZ DROGOSZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAROSŁAW JAN SZREDER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
JAROSŁAW JAN SZREDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-16
2018-06-18
PIOTR TOMASZ DROGOSZ
PREZES ZARZĄDU
2018-02-16
2022-10-11
ADAM ZIELONKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-18
2022-10-11
2018-02-16
2022-10-11
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-02-16
2022-10-11
OSTOJA BUKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-02-16
2022-10-11
AL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 9, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
2018-02-16
2022-10-11
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie