KRS 0000699392
NIP5862323755
REGON36851765000000
NazwaVOLTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVOLTAX
Data rejestracji 13 paź 2017 (7 lat temu) 13 paź 2017
Data usunięcia 28 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ZWYCIĘSTWA, 239, GDYNIA, 81-521, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@PROFITUM.COM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHADAM ZIELONKA
Wspólnik
2017-10-13
2021-10-28
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ROMUALD OLCHOWICZ
Wspólnik
2017-10-13
2021-10-28
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
BARTOSZ JERZY JASIŃSKI
Wspólnik
2017-10-13
2021-10-28
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ROMUALD OLCHOWICZ
Beneficjent
ADAM ZIELONKA
Beneficjent
ADAM ZIELONKA
reprezentant
ADAM ZIELONKA
Likwidator
2021-07-06
2021-10-28
ROMUALD OLCHOWICZ
Likwidator
2021-07-06
2021-10-28
BARTOSZ JERZY JASIŃSKI
Likwidator
2021-07-06
2021-10-28
ROMUALD OLCHOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ADAM ZIELONKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ADAM ZIELONKA
PREZES ZARZĄDU
2017-10-13
2021-07-06
ROMUALD OLCHOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-13
2021-07-06
BARTOSZ JERZY JASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-13
2021-07-06
2017-10-13
2020-12-17
PROFITUM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-12-17
2021-07-06
VOLTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie