KRS 0000251507
NIP5272500647
REGON14040081100000
NazwaTRANS - AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRANS - AD
Data rejestracji 23 lut 2006 (19 lat temu) 23 lut 2006
Data usunięcia 23 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POLNA, 42C, JÓZEFÓW, 05-420, JÓZEFÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272500647
data rejestracji 28 lut 2006
status Czynny
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIANDRZEJ KORZENIEWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
zgłaszający - likwidator
ANDRZEJ KORZENIEWSKI
Wspólnik
2006-02-23
2023-11-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁ
GIANNI DEMOZZI
Wspólnik
2006-02-23
2007-09-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁOTYCH KAŻDY
1960-08-19
MIROSŁAW ANTONI PRUSKI
Prokurent
2013-04-08
2022-12-20
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA KORZENIEWSKA
Prokurent
2013-04-08
2022-12-20
PROKURA SAMOISTNA
BARTOSZ ANDRZEJ KORZENIEWSKI
Prokurent
2019-04-30
2021-11-25
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA EWA JAMROŻ
Likwidator
2022-12-20
2023-11-20
EDWIN ŻBIKOWSKI
Likwidator
2023-11-20
2023-11-23
ANDRZEJ KORZENIEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONYCH JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
ANDRZEJ KORZENIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-02-23
2020-06-22
BARTOSZ ANDRZEJ KORZENIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-02-13
2019-04-30
KATARZYNA EWA JAMROŻ
PREZES ZARZĄDU
2020-06-22
2022-12-20
2006-02-23
2022-12-20
TRANS - AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-23
2008-09-26
WOLSKA, 153, WARSZAWA, 01-258, WARSZAWA, POLSKA
2008-09-26
2013-04-08
SOBIESKIEGO, 104, WARSZAWA, 00-764, WARSZAWA, POLSKA
2013-04-08
2019-02-01
TUWIMA, 4A, JÓZEFÓW, 05-420, JÓZEFÓW, POLSKA
1417-SEE.7113.P.1283.2023.PS
2023-06-23
2023-07-04
4712.93 PLN
1417-723.377204.2022
Urząd Skarbowy w Otwocku
1417-SEE.7113.P.1283.2023.PS
2023-06-23
2023-07-04
3271.01 PLN
1417-723.377193.2022
Urząd Skarbowy w Otwocku
1417-SEE.7113.P.1283.2023.PS
2023-06-23
2023-07-04
6594.69 PLN
1417-723.377145.2022
Urząd Skarbowy w Otwocku
1417-SEE.7113.P.1283.2023.PS
2023-06-23
2023-07-04
3805.93 PLN
1417-723.377216.2022
Urząd Skarbowy w Otwocku
1417-SEE.7113.P.1283.2023.PS
2023-06-23
2023-07-04
4592.82 PLN
1417-723.377158.2022
Urząd Skarbowy w Otwocku
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie