KRS 0000076444
NIP5260033447
REGON01060508900000
NazwaBIURO URUCHOMIEŃ SPRZĘTU SPECJALNEGO "ARSENAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIURO URUCHOMIEŃ SPRZĘTU SPECJALNEGO "ARSENAŁ"
Data rejestracji 04 sty 2002 (23 lata temu) 04 sty 2002
Data usunięcia 19 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLIGONOWA, 30, WARSZAWA, 04-051, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 78000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #2960Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAZDZISŁAW STELMASZUK
Wspólnik
2002-01-04
2005-02-23
310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.500,00 ZŁ.
ANTONI BARANOWSKI
Wspólnik
2002-01-04
2009-07-30
620 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31000 ZŁ
ZBIGNIEW STANISŁAW DYSIEWICZ
Wspólnik
2002-01-04
2019-02-19
470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.500 ZŁ
STANISŁAW TWARDY
Wspólnik
2002-01-04
2019-02-19
470 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.500 ZŁ
ROMAN PUSIAK
Wspólnik
2002-01-04
2005-02-23
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ.
JERZY MARIAN KADE
Wspólnik
2002-01-04
2005-02-23
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ.
ELŻBIETA JOANNA DYSIEWICZ GROBECKA
Wspólnik
2009-07-30
2019-02-19
620 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU USTANOWIENIU PROKURY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
ZDZISŁAW STELMASZUK
PREZES
2002-01-04
2005-02-23
ZBIGNIEW STANISŁAW DYSIEWICZ
WICEPREZES
2002-01-04
2010-02-19
ZBIGNIEW STANISŁAW DYSIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-02-19
2019-02-19
ANTONI BARANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-23
2009-07-30
ELŻBIETA JOANNA DYSIEWICZ GROBECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-30
2019-02-19
STANISŁAW BOGDAN TWARDY
WICEPREZESA ZARZĄDU
2009-07-30
2019-02-19
HELENA MELANIA BARCZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-04
2005-02-23
HENRYK RUDOLF MIKA
PREZES ZARZĄDU
2005-02-23
2009-07-30
2002-01-04
2005-02-23
ZŁOTA, 5, WARSZAWA, 00-019, WARSZAWA, POLSKA
2005-02-23
2009-07-30
RACŁAWICKA, 146, WARSZAWA, 02-117, WARSZAWA 109, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie