KRS 0000073799
NIP8511271520
REGON81091793500000
Nazwa"EIFFAGE POLSKA INSTALACJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEIFFAGE POLSKA INSTALACJE
Data rejestracji 18 gru 2001 (23 lata temu) 18 gru 2001
Data usunięcia 06 mar 2017 06 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POSTĘPU, 5A, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘPAUL FELIX DANAUX
Członek Organu Nadzoru
2008-10-01
2011-05-13
ZBIGNIEW ROMUALD ZAJĄCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-16
2017-03-06
KRYSPIN JAROSZ
Członek Organu Nadzoru
2009-06-16
2011-10-21
JEAN-LOU ANTOINE ROY
Członek Organu Nadzoru
2011-05-13
2017-03-06
ERIC RAYMOND-CHRISTIAN ROUX
Członek Organu Nadzoru
2012-04-05
2012-12-04
FRANÇOIS JULLEMIER
Członek Organu Nadzoru
2012-12-04
2015-10-06
OLIVIER GENUS
Członek Organu Nadzoru
2015-10-06
2017-03-06
KRZYSZTOF ADAM MASOJADA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-09
2009-04-16
JACQUES JOSEPH EMILE LUCIEN LEBOURGEOIS
Członek Organu Nadzoru
2006-02-09
2007-05-09
ROMAN MACIEJ STOŻEK
Członek Organu Nadzoru
2006-02-09
2008-10-01
Wspólnik
2001-12-18
2017-03-06
40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000.000,00 ZŁ
29055098000000
ANDRZEJ GOŚCIŃSKI
Prokurent
2006-02-09
2009-10-07
SAMODZIELNA
RAFAŁ PAWEŁ JĘDRZEJKIEWICZ
Prokurent
2010-03-19
2016-02-22
PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM MARCINEM PAWŁEM JAGODZIŃSKIM
ANDRZEJ GOŚCIŃSKI
Prokurent
2010-03-19
2010-11-12
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
SZYMON SŁAWOMIR ZIĘTEK
Prokurent
2010-03-19
2016-02-22
PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM MARCINEM PAWŁEM JAGODZIŃSKIM
MARCIN PAWEŁ JAGODZIŃSKI
Prokurent
2015-10-06
2016-04-26
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
KRZYSZTOF WOJCIECH TEKIELAK
Prokurent
2016-02-22
2017-03-06
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I ZACIĄGANIA W JEJ IMIENIU ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH JERZY SKRZYPKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-18
2003-04-04
JERZY WOJCIESZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-18
2003-04-04
MAREK CZESŁAW DAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-04
2016-04-26
MIECZYSŁAW KOSY
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-10-07
2010-11-12
JANUSZ JÓZEF BUŁAWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-04
2017-03-06
ARTUR MAREK CHRZANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-26
2017-03-06
2001-12-18
2006-02-09
CALORING - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-09
2007-09-07
"TECHELIMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-09-07
2013-04-25
"EIFFAGE INSTALACJE TECHELIMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-18
2002-08-26
KAMIENNOGÓRSKA, 22, POZNAŃ, 60-953, POZNAŃ, POLSKA
2002-08-26
2009-11-23
ŚW. MICHAŁA, 43, POZNAŃ, 61-119, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie