KRS 0000563496
NIP5223032436
REGON36182451400000
NazwaCENTRUM WDROŻENIOWO - PRODUKCYJNE ITWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM WDROŻENIOWO - PRODUKCYJNE ITWL
Data rejestracji 22 cze 2015 (9 lat temu) 22 cze 2015
Data usunięcia 06 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KSIĘCIA BOLESŁAWA, 6, WARSZAWA, 01-494, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5223032436
data rejestracji 04 lip 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #3030Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN #3316Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMATEUSZ TOMASZ NAMURA-OCHALSKI
Beneficjent
MATEUSZ TOMASZ NAMURA-OCHALSKI
reprezentant
MIROSŁAW KOWALSKI
Beneficjent
Wspólnik
2015-06-22
2021-12-06
1000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000,00 ZŁ
01040136900000
PAWEŁ SIWOWSKI
Prokurent
2018-03-22
2018-11-27
PROKURA SAMOISTNA
MATEUSZ TOMASZ NAMURA OCHALSKI
Likwidator
2020-05-07
2021-12-06
HUBERT ZAWADZKI
Członek Organu Nadzoru
2015-06-22
2021-12-06
ZBIGNIEW UCHMAN
Członek Organu Nadzoru
2015-06-22
2018-01-25
STANISŁAW PODSKARBI
Członek Organu Nadzoru
2015-06-22
2021-12-06
HENRYK ARTUR KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-01-25
2021-12-06
MATEUSZ TOMASZ NAMURA-OCHALSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE
MIROSŁAW KOWALSKI
Beneficjent
DYREKTOR INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH - WŁAŚCICIELA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONKOWI ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI; JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
DARIUSZ WROŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-22
2018-11-27
MARCIN OLSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-06-22
2018-11-27
MATEUSZ TOMASZ NAMURA OCHALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-27
2020-05-07
2015-06-22
2020-05-07
CENTRUM WDROŻENIOWO-PRODUKCYJNE ITWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie