KRS 0000010214
NIP5831006315
REGON00130844400000
NazwaGDAŃSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
Krótka nazwaGDAŃSKA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
Data rejestracji 08 maj 2001 (23 lata temu) 08 maj 2001
Data usunięcia 27 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. BUDOWLANYCH, 31, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email GSBM@WP.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMIANDRZEJ STEFAN PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-08
2002-06-26
WITOLD ANDRZEJ ANTONIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-05-08
2002-06-26
JANUSZ BĄK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-26
2019-11-27
PAULA KATARZYNA SKOKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-26
2019-11-27
KRYSTYNA KLEWICKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-26
2019-11-27
WALDEMAR PAWEŁ ŻYNGIEL
Członek Organu Nadzoru
2002-06-26
2019-11-27
TADEUSZ PROKOP PIENIĄŻEK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-26
2019-11-27
BOGUMIŁA GRAŻYNA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-26
2019-11-27
WOJCIECH GRZONKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-26
2019-11-27
IWONA KENIGSMAN
Członek Organu Nadzoru
2002-06-26
2019-11-27
WIESŁAW KRALUK
Powiernik
2003-02-05
2019-11-27
DOROTA KOWALEWSKA
Kurator
2013-10-29
2019-11-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD GSBM
Sposób reprezentacjiPAR. 101 STATUTU OŚWAIDCZENIE WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
ZBIGNIEW JÓZEF KURZAWA
PREZES ZARZĄDU
2001-05-08
2002-01-16
DARIUSZ ROMAN CHYBICKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-05-08
2002-01-16
ANDRZEJ WINCENTY SŁOWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-16
2002-08-29
ANNA BARBARA KMIEĆ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-01-16
2002-09-18
WALDEMAR PAWEŁ ŻYNGIEL
PREZES ZARZĄDU
2002-08-29
2002-09-18
MAREK LUDWIK CHWIROT
PREZES ZARZĄDU
2002-09-18
2012-09-25
BOGDAN MICHAŁ GÓRSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-09-18
2019-11-27
2001-05-08
2013-01-10
BIEGAŃSKIEGO, 10, GDAŃSK, 80-807, GDAŃSK, POLSKA
2013-01-10
2016-09-19
MATEMBLEWSKA, 42, GDAŃSK, 80-283, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie