KRS 0000124277
NIP5252245577
REGON01520561500000
NazwaSTEELCO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTEELCO.
Data rejestracji 24 lip 2002 (22 lata temu) 24 lip 2002
Data usunięcia 15 lut 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTOJAŃSKA, 100, GDYNIA, 81-388, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1579000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMIWspólnik
2002-07-24
2003-02-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
00125452400000
JADWIGA SZULC
Wspólnik
2003-02-11
2004-07-19
1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000 ZŁOTYCH
GRAŻYNA MARIA CIEŚLIK
Wspólnik
2003-02-11
2004-07-19
1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000 ZŁOTYCH
ANNA KRYSTYNA TOMICZEK
Wspólnik
2003-02-11
2004-07-19
1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000 ZŁOTYCH
KAROL TOMASZ MARUSIK
Wspólnik
2003-02-11
2004-07-19
1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000 ZŁOTYCH
KRYSTYNA KLEWICKA
Wspólnik
2003-02-11
2004-07-19
1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000 ZŁOTYCH
DARIUSZ STANISŁAW BRODECKI
Wspólnik
2003-02-11
2004-07-19
1.104 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 552.000 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW JERZY CANOWIECKI
Wspólnik
2003-08-13
2007-04-13
2678 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.339.000 ZŁOTYCH
IWONA URSZULA CANOWIECKA
Wspólnik
2004-07-19
2007-04-13
480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 240.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-04-13
2012-02-15
3.158 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.579.000,00 ZŁ
01285976000000
DARIUSZ STANISŁAW BRODECKI
Likwidator
2006-03-10
2012-02-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR JASTRZĘBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-24
2003-08-13
JOLANTA PANKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-24
2003-08-13
DARIUSZ STANISŁAW BRODECKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-13
2006-03-10
2002-07-24
2004-07-19
SPV-EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-19
2006-03-10
STEELCO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-24
2003-08-13
SENATORSKA, 18, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie