KRS 0000066245
NIP5840253450
REGON19056714000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KOKOSZKI" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KOKOSZKI"
Data rejestracji 29 lis 2001 (23 lata temu) 29 lis 2001
Data usunięcia 28 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BUDOWLANYCH, 31, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2248750,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2248750,00 PLN
Wartość nominalna akcji5,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji449750
Dane kontaktowe
Email KOKOSZKI@KOKOSZKI.PL
Dane podatkowe
NIP 5840253450
data rejestracji 01 sty 1995
status Czynny
65116022020000000324512649
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
51116022020000000348274312
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
29105017641000009080811673
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
51105017641000009080811665
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
73105017641000009080811657
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
45116022020000000367274489
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
72116022020000000374028695
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
76116022020000000065054232
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
87116022020000000392271312
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
03105017641000009080998769
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIADAM KRZYSZTOF MAŁACZEK
Beneficjent
ADAM KRZYSZTOF MAŁACZEK
zgłaszający - członek zarządu
ŁUKASZ SZULIST
Prokurent
2017-11-03
2019-09-20
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JANUSZ ZBIGNIEW KUKOWSKI
Prokurent
2001-11-29
2002-06-28
PROKURA ŁĄCZNA
MARIA WANDA LAS
Prokurent
2001-11-29
2019-09-20
PROKURA ŁĄCZNA
ZBIGNIEW BADER
Prokurent
2002-06-28
2015-10-29
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WIESŁAW IRENEUSZ RACZYŃSKI
Prokurent
2007-09-24
2016-08-23
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAŁGORZATA ALEKSANDRA ŁUPIŃSKA
Prokurent
2016-08-23
2017-11-03
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZBIGNIEW JERZY CANOWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-29
2019-09-20
DARIUSZ STANISŁAW BRODECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-29
2008-05-16
KRZYSZTOF KLIMEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-29
2002-06-28
RYSZARD MĄDRY
Członek Organu Nadzoru
2001-11-29
2004-08-05
ELŻBIETA MONIKA KŁOSOWSKA EMPEL
Członek Organu Nadzoru
2004-08-05
2016-01-04
RYSZARD KAZIMIERZ WIKARJAK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-05
2006-06-02
MIROSŁAWA DOROTA LITKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-19
2019-09-20
JACEK EMPEL
Członek Organu Nadzoru
2014-05-23
2019-09-20
MAŁGORZATA EMPEL FERREIRA
Członek Organu Nadzoru
2014-05-23
2019-09-20
JÓZEFA ZIMOLĄG
Członek Organu Nadzoru
2018-05-25
2019-09-20
ADAM KRZYSZTOF MAŁACZEK
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC BEZPOŚREDNIEGO WŁAŚCICIELA,
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A)PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B)DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE C)CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
KAZIMIERZ BŁAŻEJ EMPEL
PREZES ZARZĄDU
2001-11-29
2019-09-20
MAREK JÓZEF LITKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-29
2019-09-20
ADAM KRZYSZTOF MAŁACZEK
PREZES ZARZĄDU
2019-09-20
2019-11-28
2001-11-29
2019-11-28
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-29
2019-11-28
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KOKOSZKI" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-29
2019-11-28
BUDOWLANYCH, 31, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
2015-04-23
2019-11-28
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2015-04-23
2019-11-28
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2015-04-23
2019-11-28
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2015-04-23
2019-11-28
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2015-04-23
2019-11-28
33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
2015-04-23
2019-11-28
49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2015-04-23
2019-11-28
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2015-04-23
2019-11-28
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2015-04-23
2019-11-28
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie