KRS 0000026682
NIP5832464310
REGON00108811000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI DOMÓW JEDNORODZINNYCH OSIEDLA "KALINA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWŁAŚCICIELI DOMÓW JEDNORODZINNYCH OSIEDLA "KALINA"
Data rejestracji 16 lip 2001 (23 lata temu) 16 lip 2001
Data usunięcia 06 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BUDOWLANYCH, 31, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKANTONI LESZEK TRUSKOLAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-25
2010-09-23
ANDRZEJ ŻUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-18
2007-04-16
JAN TADEUSZ SZCZEPAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-18
2014-02-27
LESZEK MICHAŁ WIREŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-17
2007-09-25
DARIUSZ STANISŁAW GNIECIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-14
2007-09-25
RYSZARD MICHALAK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-14
2007-04-16
STANISŁAW KRAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-02-27
2017-11-06
RYSZARD STANISŁAW KULECZKA
Członek Organu Nadzoru
2014-02-27
2017-11-06
ELŻBIETA ANTONINA WAŚ
Członek Organu Nadzoru
2014-02-27
2016-08-30
LESZEK MICHAŁ WIREŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-02-27
2016-08-30
KRZYSZTOF TADEUSZ SKULSKI
Likwidator
2015-02-27
2017-11-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ, W TYM OŚWIADCZENIA ZOBOWIĄZUJĄCE SPÓŁDZIELNIĘ ORAZ ROZPORZĄDZAJĄCE JEJ MAJĄTKIEM, SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK PRZEZ NIEGO USTANOWIONY PO UPRZEDNIM UZYSKANIU OD RADY NADZORCZEJ ZGODY NA USTANOWIENIE TEGO PEŁNOMOCNIKA.
KRZYSZTOF TADEUSZ SKULSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-18
2017-11-06
ANDRZEJ PAWEŁ GARBALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-16
2003-03-18
2001-07-16
2007-12-21
SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO "KALINA" W GDAŃSKU
2007-12-21
2015-02-27
SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI DOMÓW JEDNORODZINNYCH OSIEDLA "KALINA"
2001-07-16
2003-03-18
DOKI, 1, GDAŃSK, 80-863, GDAŃSK, POLSKA
2003-03-18
2004-03-17
SZCZĘŚLIWA, 46, GDAŃSK, 80-176, GDAŃSK, POLSKA
2004-03-17
2010-09-23
KALINOWA, 1 B, GDAŃSK, 80-177, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie