KRS 0000246382
NIP5832448860
REGON19144200800000
NazwaCHECZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCHECZ
Data rejestracji 08 gru 2005 (19 lat temu) 08 gru 2005
Data usunięcia 10 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUDOWLANYCH, 31, GDAŃSK, 80-298, GDAŃŚK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 43500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKBOGDAN POSIADAŁA
Wspólnik
2007-02-28
2019-04-10
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.600,00 ZŁ.
PIOTR POSIADAŁA
Wspólnik
2007-10-15
2019-04-10
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.400,00 ZŁOTYCH
BARBARA DOBROWODZKA
Wspólnik
2010-04-02
2019-04-10
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ JÓZEF UBERTOWSKI
Wspólnik
2005-12-08
2006-11-29
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,- ZŁOTYCH
ANDRZEJ GAWRYCHOWSKI
Wspólnik
2005-12-08
2006-11-29
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,- ZŁOTYCH
WIESŁAW IRENEUSZ RACZYŃSKI
Wspólnik
2005-12-08
2019-04-10
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH
RYSZARD STANISŁAW TRYKOSKO
Wspólnik
2005-12-08
2006-11-29
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,- ZŁOTYCH
JAKUB STANISŁAW DOBROWODZKI
Wspólnik
2007-02-28
2010-04-02
1429 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 142,900,00 ZŁ.
TOMASZ RACZYŃSKI
Prokurent
2011-03-31
2016-01-25
PROKURA SAMOISTNA
BARBARA DOBROWODZKA
Likwidator
2016-01-25
2019-04-10
TOMASZ RACZYŃSKI
Likwidator
2016-01-25
2019-04-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SKŁADA SAMODZIELNIE OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
WIESŁAW IRENEUSZ RACZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-12-08
2006-11-29
PIOTR POSIADAŁA
PREZES
2006-11-29
2007-12-13
WIESŁAW IRENEUSZ RACZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-12-13
2014-06-26
BARBARA DOBROWODZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-04-02
2014-06-26
BARBARA DOBROWODZKA
PREZES ZARZĄDU
2014-06-26
2019-04-10
2005-12-08
2009-05-29
"NEXUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-05-29
2016-01-25
CHECZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-08
2007-08-23
NA PIASKACH, 10, GDAŃSK, 80-846, GDAŃSK, POLSKA
2007-08-23
2008-01-09
MILSKIEGO, 1, GDAŃSK, 80-809, GDAŃSK, POLSKA
2008-04-11
2010-04-02
BUDOWLANYCH, 31, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie