KRS 0000418208
NIP5922080240
REGON22002175300000
NazwaZATOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Krótka nazwaZATOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Data rejestracji 20 kwi 2012 (12 lat temu) 20 kwi 2012
Data usunięcia 12 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres UL. SKARSZEWSKA, 5, STAROGARD GDAŃSKI, 83-200, STAROGARD GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25446000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25446000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji25446000
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@ZATOKA.PL
Dane podatkowe
NIP 5922080240
data rejestracji 17 mar 2005
status Czynny
83114010650000208501001001
mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk
ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA
77834200090006360120000002
BS8342 Centrala
ul. Główna 40A 83-220 starogardzki POLSKA
87116022020000000387282408
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
77114010650000208501001012
mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk
ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #561 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #563 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKTADEUSZ WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-04-20
2021-04-12
MAŁGORZATA CECYLIA WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-04-20
2021-04-12
RENATA CHAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-04-20
2021-04-12
HENRYK CIROCKI
Członek Organu Nadzoru
2012-04-20
2021-04-12
BRONISŁAW ALOJZY SZYMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2012-04-20
2019-07-30
URSZULA BUGUMIŁA SĘDZICKA
Członek Organu Nadzoru
2019-07-30
2021-04-12
TADEUSZ WŁODARCZYK
Beneficjent
MAŁGORZATA CECYLIA WŁODARCZYK
Beneficjent
ROMAN JAROSŁAW CHAJEWSKI
Beneficjent
RENATA CHAJEWSKA
Beneficjent
ROMAN JAROSŁAW CHAJEWSKI
reprezentant
TADEUSZ WŁODARCZYK
Beneficjent
BENEFICJENT SPRAWUJE KONTROLĘ NAD WSPÓLNIKIEM, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM
MAŁGORZATA CECYLIA WŁODARCZYK
Beneficjent
BENEFICJENT SPRAWUJE KONTROLĘ NAD WSPÓLNIKIEM, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM
ROMAN JAROSŁAW CHAJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RENATA CHAJEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
2012-04-20
2012-07-20
ZATOKA HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
2012-04-20
2013-08-30
WOLNOŚCI, 8, GDAŃSK, 80-538, GDAŃSK, POLSKA
2013-08-30
2017-11-13
GRUNWALDZKA, 100, GDAŃSK, 80-244, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie