KRS 0000007251
NIP8732897175
REGON85250712700000
NazwaMAKS TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAKS TARNÓW
Data rejestracji 11 kwi 2001 (23 lata temu) 11 kwi 2001
Data usunięcia 21 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JUBILERSKA, 10, WARSZAWA, 04-190, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 194000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6010Z TRANSPORT KOLEJOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCHADAM SZKLARZ
Wspólnik
2001-04-11
2011-09-12
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21500 ZŁ.
MARTA DZIKOWSKA
Wspólnik
2001-04-11
2011-04-05
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21500 ZŁ
ANDRZEJ GRYBOŚ
Wspólnik
2001-04-11
2004-07-15
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48500 (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
BARBARA MARIA GRYBOŚ
Wspólnik
2004-07-15
2006-10-23
62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31000,00ZŁ
KRYSTYNA LATAŁA
Wspólnik
2001-04-11
2011-03-17
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21500 ZŁ
Wspólnik
2006-10-23
2016-10-21
388 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 194.000,00 ZŁ
00621707700000
LUCYNA BILKA CHĄDZYŃSKA
Prokurent
2011-09-12
2015-06-02
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD BĘDZIE JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
LESZEK WIESŁAW KOZIOŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-23
2011-09-12
KRYSTYNA LATAŁA
PREZES ZARZĄDU
2001-04-11
2011-03-17
ADAM SZKLARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-11
2006-10-23
MARTA DZIKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-11
2006-10-23
ANDRZEJ GRYBOŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-11
2004-07-15
ARTUR ŁOBODZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-23
2007-06-22
MAŁGORZATA MIZIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-22
2011-09-12
MAŁGORZATA MIZIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-09-12
2016-10-21
2001-04-11
2007-03-29
MAKS - TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-11
2011-09-12
NOWY ŚWIAT, 3, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie