KRS 0000479101
NazwaMLV 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMLV 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 16 paź 2013 (11 lat temu) 16 paź 2013
Data usunięcia 30 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHMACIEJ RADZIWIŁŁ
Wspólnik
2013-10-16
2013-12-30
MACIEJ RADZIWIŁŁ
Likwidator
2013-11-20
2013-12-30
IGNACY WŁADYSŁAW DEMBIŃSKI
Likwidator
2013-11-20
2013-12-30
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - MLV 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. MLV 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPOSÓB REPREZENTACJI: KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. IGNACY WŁADYSŁAW DEMBIŃSKI - PREZES ZARZĄDU MACIEJ RADZIWIŁŁ - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2013-10-16
2013-11-20
14274712800000
2013-10-16
2013-11-20
MLV 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie