KRS 0000454534
NIP7010372586
REGON14657852700000
NazwaLIBRA BUSINESS CENTRE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaLIBRA BUSINESS CENTRE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 14 mar 2013 (12 lat temu) 14 mar 2013
Data usunięcia 25 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PŁOMYKA, 41, WARSZAWA, 02-490, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7010372586
data rejestracji 08 lis 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIGRZEGORZ ZAWADA
Beneficjent
RADOSŁAW MAREK SIEROŃ
Beneficjent
GRZEGORZ ZAWADA
reprezentant
RADOSŁAW MAREK SIEROŃ
reprezentant
Wspólnik
2013-03-14
2015-07-20
14627169700000
Wspólnik
2015-07-20
2018-01-17
14262993700000
Wspólnik
2018-01-17
2021-03-11
14018885400000
GRZEGORZ ZAWADA
Wspólnik
2018-01-17
2021-05-25
RADOSŁAW MAREK SIEROŃ
Wspólnik
2018-01-17
2021-05-25
ANNA MONIKA RAJCHERT
Prokurent
2018-02-28
2020-05-27
PROKURENT MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA TO JEST SPÓŁKI LIBRA BUSINESS CENTRE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS 0000435208)
TOMASZ SZCZĘSNY
Prokurent
2018-02-28
2020-05-27
PROKURENT MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA TO JEST SPÓŁKI LIBRA BUSINESS CENTRE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS 0000435208)
GRZEGORZ ZAWADA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
RADOSŁAW MAREK SIEROŃ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ LIBRA BUSINESS CENTRE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI JEJ REPREZENTACJI OKREŚLONYMI W USTAWIE KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ W JEJ UMOWIE SPÓŁKI. ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA LIBRA BUSINESS CENTRE II SP. Z O.O. SPÓŁKA TA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: RADOSŁAW SIEROŃ - CZŁONEK ZARZĄDU, ORAZ GRZEGORZ ZAWADA - CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2013-03-14
2015-07-20
14639061100000
Członek Organu Reprezentacji
2015-07-20
2018-01-17
14099490500000
Członek Organu Reprezentacji
2018-01-17
2021-05-25
14632848600000
2013-03-14
2015-07-20
SAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEDEN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-07-20
2018-01-17
PALATIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2013-03-14
2015-07-20
SOLEC, 81B, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
2015-07-20
2020-05-27
UL. GOTTLIEBA DAIMLERA, 2, WARSZAWA, 02-460, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie