KRS 0000306431
NIP5242646576
REGON14139509300000
NazwaNETWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNETWISE
Data rejestracji 20 maj 2008 (16 lat temu) 20 maj 2008
Data usunięcia 14 wrz 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TROJAŃSKA, 7, WARSZAWA, 02-261, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5242646576
data rejestracji 27 maj 2008
status Czynny
21156000130000113000022010
VELOB Centrum Rozliczeniowe
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA
45249000050000460039656126
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
22124010401111001017870280
PEKAO III Oddział w Warszawie
ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA
39249000050000460041168076
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
64124010401111001024994368
PEKAO III Oddział w Warszawie
ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA
77249000050000460020333247
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
85249000050000460023870499
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
87249000050000460058888045
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
88249000050000453033855378
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
95249000050000460021257139
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWJAKUB SKAŁBANIA
Beneficjent
JAKUB SKAŁBANIA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
WOJCIECH SZCZEPAN SOBCZAK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
Wspólnik
2008-05-20
2009-07-01
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
14136350300000
FUND IT SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI
Wspólnik
2009-07-01
2011-03-01
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
141782252
JAKUB MICHAŁ SKAŁBANIA
Wspólnik
2011-03-01
2012-09-14
840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ LUCHOWSKI
Wspólnik
2011-03-01
2012-09-14
460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.000,00 ZŁOTYCH
TOTMES TMT SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2011-03-01
2012-02-22
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-02-22
2012-09-14
382 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.100,00 ZŁOTYCH
14221533100000
JAKUB SKAŁBANIA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
JAKUB SKAŁBANIA POSIADA 700/1200 (58,33%) UDZIAŁÓW W NETWISE INTERNATIONAL SP. Z O.O, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 28,43% W NETWISE S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAKUB MICHAŁ SKAŁBANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-05
2012-09-14
JAKUB MICHAŁ SKAŁBANIA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-10-22
2010-08-05
TOMASZ LUCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-05-20
2010-08-05
TOMASZ LUCHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-05
2012-09-14
2008-05-20
2009-07-01
BUKOWIECKA, 92, WARSZAWA, 03-893, WARSZAWA, POLSKA
2009-07-01
2011-09-26
PILCHOWICKA, 27, WARSZAWA, 02-175, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie