KRS 0000454753
NIP5223004500
REGON14658546700000
NazwaBZK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBZK NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 15 mar 2013 (12 lat temu) 15 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POŁCZYŃSKA, 97A, WARSZAWA, 01-303, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 6959100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5223004500
data rejestracji 12 kwi 2013
status Czynny
11102010260000140202622835
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
48102010420000830202831972
PKO Oddział 4 w Warszawie
ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI
Beneficjent
PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI
Beneficjent
BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA
Beneficjent
KRZYSZTOF PIOTR JANKOWSKI
reprezentant
TOMASZ KOŁODZIEJ
reprezentant
BOGUMIŁ WOJCIECH KŁOS
reprezentant
ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI
Wspólnik
2013-03-15
7.482 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 748.200 ZŁOTYCH
ARTUR MICHAŁ LITWIŃSKI
Wspólnik
2013-03-15
2013-07-18
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI
Wspólnik
2016-12-01
17.785 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.778.500 ZŁOTYCH
BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA
Wspólnik
2016-12-01
22.709 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.270.900 ZŁOTYCH
KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA
Wspólnik
2016-12-01
13.670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.367.000 ZŁOTYCH
BOGUMIŁ WOJCIECH KŁOS
Prokurent
2013-07-18
2015-10-22
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI
Beneficjent
PRAWO POWOŁYWANIA ORAZ ODWOŁYWANIA WIĘKSZOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU
PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ KOŁODZIEJ
PREZES ZARZĄDU
2013-03-15
2015-10-22
TOMASZ KOŁODZIEJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-10-22
BEATA ELŻBIETA PNIEWSKA PROKOP
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-15
2013-07-18
KRZYSZTOF PIOTR JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-22
2024-08-01
BOGUMIŁ WOJCIECH KŁOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-22
2013-03-15
2015-10-22
POLAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie