KRS 0000073777
NIP9512036891
REGON01742126300000
Nazwa"GEWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGEWA
Data rejestracji 18 gru 2001 (23 lata temu) 18 gru 2001
Data usunięcia 10 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁUCKA, 20, WARSZAWA, 00-845, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 433000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6521Z LEASING FINANSOWY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCHANDRZEJ STANISŁAW WACH
Wspólnik
2001-12-18
2018-12-10
433 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 216.500 ZŁOTYCH
JACEK STANISŁAW GERULA
Wspólnik
2001-12-18
2018-12-10
433 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 216.500 ZŁOTYCH
JACEK STANISŁAW GERULA
Prokurent
2001-12-18
2018-02-26
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ STANISŁAW WACH
Likwidator
2017-11-06
2018-12-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM-JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ STANISŁAW WACH
PREZES ZARZĄDU
2001-12-18
2017-11-06
2001-12-18
2017-11-06
"GEWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-18
2002-08-29
ZAPŁOCIE, 44, WARSZAWA, 02-970, WARSZAWA, POLSKA
2002-08-29
2006-07-03
KRÓLEWICZA JAKUBA, 19, WARSZAWA, 02-956, WARSZAWA, POLSKA
2006-07-03
2012-09-18
KOSIARZY, 14, WARSZAWA, 02-953, WARSZAWA, POLSKA
2012-09-18
2014-01-20
SARMACKA, 1 A, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie