KRS 0000088492
NIP8942405422
REGON93118744300000
Nazwa"WRO-PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWRO-PARK
Data rejestracji 04 lut 2002 (23 lata temu) 04 lut 2002
Data usunięcia 29 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RUSKA, 51, WROCŁAW, 50-079, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 104000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄMARIOLA IWONA BUKAŁA
Wspólnik
2002-02-04
2004-09-01
156 UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.600 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY SZEŚĆSET) ZŁOTYCH
EDWARD JÓZEF KOZAK
Wspólnik
2002-02-04
2002-07-17
8 (SŁOWNIE: OSIEM) UDZIAŁÓW PO 100 (SŁOWNIE: STO) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800 (SŁOWNIE: OSIEMSET) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK
Wspólnik
2002-02-04
2003-01-29
4 (CZTERY) UDZIAŁY PO 100 (STO) ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400 (CZTERYSTA) ZŁ.
MARIAN BOLESŁAW RADASZEWSKI
Wspólnik
2002-07-17
2004-09-01
260 UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2002-07-17
2003-01-29
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ. (DWA TYSIĄCE)
93198137100000
Wspólnik
2003-01-29
2004-09-01
624 UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.400 (SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE CZTERYSTA) ZŁOTYCH
93262953500000
GRZEGORZ ARTUR KOZŁOWSKI
Wspólnik
2004-09-01
2024-02-29
1.040 (TYSIĄC CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 104.000 (STO CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
BOHDAN ANDRZEJ TOMASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-04
2004-09-01
GRZEGORZ ARTUR KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-01
2013-09-27
ROBERT PIOTR APIECIONEK
WICEPREZRS ZARZĄDU
2002-07-17
2004-09-01
2002-02-04
2003-01-29
ŚLĘŻNA, 202, WROCŁAW, 53-113, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie