KRS 0000024278
NIP8971614536
REGON93208615800000
Nazwa"METROPOLIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMETROPOLIS
Data rejestracji 02 lip 2001 (23 lata temu) 02 lip 2001
Data usunięcia 14 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RUSKA, 51, WROCŁAW, 50-057, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2192500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5530A RESTAURACJE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #5551Z STOŁÓWKI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6021C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7440Z REKLAMA #45 BUDOWNICTWO #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5540Z BARY #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHWspólnik
2001-07-02
2002-12-21
71 (SIEDEMDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 177.500 (STO SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
93107450300000
Wspólnik
2001-07-02
2003-05-28
201 (DWIEŚCIE JEDEN) UDZIAŁÓW PO 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 502.500 (PIĘĆSET DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
93198137100000
LESZEK JANKIEWICZ
Wspólnik
2001-07-02
2002-12-21
47 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 117.500 (STO SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
PIOTR ROMANOWICZ
Wspólnik
2002-10-14
2014-02-10
296 (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW PO 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 740.000 (SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2002-12-21
2019-11-14
204 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 510.000 ZŁ. (PIĘĆSET DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
89133554900000
ROMAN ANDRZEJ AUGUSTYNIAK
Wspólnik
2003-03-14
2019-11-14
377 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 942.500 ZŁ. (DZIEWIĘĆSET CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
AGATA ROMANOWICZ
Wspólnik
2014-02-10
2019-11-14
296 (DWIEŚĆIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 740.000,00ZŁ (SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
ROBERT APIECIONEK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-02
2002-07-11
TOMASZ NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-11
2002-12-21
MAREK JERZY HEINKE
PREZES ZARZĄDU
2002-12-21
2012-02-20
2001-07-02
2019-11-14
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-02
2019-11-14
"METROPOLIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-02
2019-11-14
RUSKA, 51, WROCŁAW, 50-057, WROCŁAW, POLSKA
2001-07-02
2019-11-14
5227B - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-07-02
2019-11-14
5530A - RESTAURACJE
2001-07-02
2019-11-14
7484B - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-07-02
2019-11-14
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2001-07-02
2019-11-14
9262Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
2001-07-02
2019-11-14
5551Z - STOŁÓWKI
2001-07-02
2019-11-14
6024B - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
2001-07-02
2019-11-14
6021C - POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY
2001-07-02
2019-11-14
2215Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2001-07-02
2019-11-14
5170B - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie