KRS 0000466756
NIP6762466065
REGON12288987800000
NazwaMIECZYSŁAW KUBATY LUKARNA ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMIECZYSŁAW KUBATY LUKARNA ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Data rejestracji 26 cze 2013 (11 lat temu) 26 cze 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚLISKA, 7, KRAKÓW, 30-504, KRAKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@LUKARNA.COM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIBARTŁOMIEJ BANAŚ
Beneficjent
JACEK PTAK
Beneficjent
JAKUB STASZCZYK
reprezentant
ADAM URBAŃCZYK
reprezentant
MIECZYSŁAW KUBATY
reprezentant
MIECZYSŁAW KUBATY
Wspólnik
2013-06-26
2019-07-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
JACEK PTAK
Wspólnik
2019-07-15
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ
BARTŁOMIEJ BANAŚ
Wspólnik
2019-07-15
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ
JANINA MICHALSKA
Prokurent
2015-11-30
2020-07-22
PROKURA SAMOISTNA
MIECZYSŁAW KUBATY
Członek Organu Nadzoru
2021-06-02
AGATA KUBATY MAKUCH
Członek Organu Nadzoru
2021-06-02
2022-01-12
JACEK PTAK
Członek Organu Nadzoru
2021-06-02
JÓZEF LASSOTA
Członek Organu Nadzoru
2022-01-12
BARTŁOMIEJ BANAŚ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
PRAWO DO SAMODZIELNEGO ZWOŁANIA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW; PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA - W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI - PREZESA ZARZĄDU ORAZ JEDNEGO WICEPREZESA; PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA - W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI - PREZESA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI;
JACEK PTAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
PRAWO DO SAMODZIELNEGO ZWOŁANIA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW; PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA - W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI - WICEPREZESA ZARZĄDU ORAZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU; PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA - W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI – DWÓCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
MIECZYSŁAW KUBATY
PREZES
2013-06-26
2021-06-02
ADAM URBAŃCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-10-04
JAKUB STASZCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-10-04
2013-06-26
2019-12-11
KAMIENNA, 19B, KRAKÓW, 30-001, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie