KRS 0000107924
NIP5251844502
REGON01270267800000
NazwaURS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKIWDACJI
Krótka nazwaURS POLAND W LIKIWDACJI
Data rejestracji 18 kwi 2002 (22 lata temu) 18 kwi 2002
Data usunięcia 01 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOMANIEWSKA, 34A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5251844502
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0610Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ #0620Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEGERARDO RUIZ
Beneficjent
1971-12-21
JAN DE BOOM
zgłaszający - likwidator
JAN DE BOOM
Beneficjent
AECOM ENERGY & CONSTRUCTION, INC.
Wspólnik
2002-04-18
2020-02-25
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2020-02-25
2021-12-01
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
63001094700000
ALEKSANDRA MARIA BATYCKA
Prokurent
2006-11-22
2011-12-20
SAMODZIELNA
CHRISTINE JUTTA WOLFF
Prokurent
2009-10-13
2011-04-11
PROKURA SAMOISTNA
VOLKER HELMUT BETTENBUEHL
Prokurent
2009-10-13
2011-12-20
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW GARGAS
Prokurent
2015-11-12
2018-01-04
PROKURA SAMOISTNA
RAFAŁ PIOTR POBORSKI
Prokurent
2015-11-12
2017-06-27
PROKURA SAMOISTNA
LOUIS FRANCIS TROENDLE
Prokurent
2002-04-18
2010-03-01
SAMODZIELNA
JAN DE BOOM
Likwidator
2020-12-28
2021-12-01
GERARDO RUIZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ URS POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH/FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ.
JAN DE BOOM
Beneficjent
LIKWIDATOR - OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ URS POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH/FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ PROKURENT
THOMAS ZARGES
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-18
2006-11-22
GREG THERRIEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-18
2006-11-22
BRETNELL WILLIAMS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-18
2006-11-22
THOMAS RAYMOND FOOTE
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-22
2008-09-18
TERRY KAY ELLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-22
2008-09-18
RICHARD DENNIS PARRY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-22
2008-09-18
RANDOLPH JOHN HILL
PREZES ZARZĄDU
2008-09-18
2011-09-14
ROBERT LAWRENCE BERLIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-18
2011-09-14
UWE ALFRED SENFTLEBEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-13
2011-04-11
TOMASZ KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-09-14
2013-01-15
2002-04-18
2009-10-13
WASHINGTON GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-10-13
2011-11-25
URS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-25
2020-12-28
URS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-18
2010-03-01
PRUSA, SHERATON PLAZA, 2, WARSZAWA, 00-493, WARSZAWA, POLSKA
2010-03-01
2011-09-14
ZWYCIĘSTWA, 23, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2011-09-14
2016-07-04
REJTANA, 17, WARSZAWA, 02-516, WARSZAWA, POLSKA
2016-07-04
2020-11-09
UL. PUŁAWSKA, 2, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie