KRS 0000388416
NIP7010301882
REGON14296863900000
NazwaPERCEPCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPERCEPCJA
Data rejestracji 06 cze 2011 (13 lat temu) 06 cze 2011
Data usunięcia 06 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PROJEKTOWA, 1, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3505000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@PERCEPCJA.EU
Dane podatkowe
NIP 7010301882
data rejestracji 01 lip 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWEWspólnik
2011-06-06
2011-09-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14245504100000
MAXIMA GRUPE, UAB
Wspólnik
2011-09-20
2015-09-07
27.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.700.000,00 ZŁ
NEMELIA HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2015-09-07
2019-01-09
35050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3505000,00 ZŁ.
Wspólnik
2019-01-09
2019-12-06
35050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.505.000,00 ZŁ
43045263400000
KĘSTUTIS GAILIUS
Likwidator
2019-01-10
2019-12-06
1980-05-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MINDAUGAS PILKAUSKAS
PREZES ZARZĄDU
2014-09-29
2017-01-05
IWONA ELŻBIETA STOLARSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-01-05
2017-08-10
GABRIEL LECH RUNEVIČ
PREZES ZARZĄDU
2011-06-06
2011-09-20
ARUNAS ZIMNICKAS
PREZES ZARZĄDU
2011-09-20
2011-11-28
ŽYDRUNAS VALKERIS
PREZES ZARZĄDU
2011-11-28
2014-09-29
STEFAN TOMASZ MIECZNIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-08-10
2018-11-07
KĘSTUTIS GAILIUS
PREZES ZARZĄDU
2018-11-07
2019-01-10
1980-05-17
2011-06-06
2019-01-10
PERCEPCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-06-06
2015-02-11
MOKOTOWSKA, 15A, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
2015-02-11
2015-06-26
UL. JANKA MUZYKANTA, 60, WARSZAWA, 02-188, WARSZAWA, POLSKA
2015-06-26
2018-11-07
AL. KRAŚNICKA, 35, LUBLIN, 20-718, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie