KRS 0000034634
NIP5242359434
REGON01636656200000
NazwaPS GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPS GLASS
Data rejestracji 24 sie 2001 (23 lata temu) 24 sie 2001
Data usunięcia 02 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FREDRY, 8, POZNAŃ, 61-701, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2894Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO #2896Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWARTA GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-08-24
2008-02-11
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000,00 ZŁOTYCH
639663527
PANEVEZIO STIKLAS AB
Wspólnik
2001-08-24
2004-07-28
2 UDZIAŁY PO 1 000 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000 ZŁ
Wspólnik
2008-02-11
2012-08-28
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000 ZŁ
63028940600000
SHANNON S.A.R.L.
Wspólnik
2012-08-28
2014-04-02
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000,00 ZŁ
LESZEK SŁAWOMIR ROEMER
Członek Organu Nadzoru
2007-07-05
2009-10-08
ZBIGNIEW IZDEBSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-04
2009-10-08
MAŁGORZATA DZIAŁYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2005-09-15
JAROSŁAW MIELCAREK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2002-05-06
JACEK JARMAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2002-07-30
GENOWEFA PĘGIEL
Członek Organu Nadzoru
2002-05-06
2005-09-15
ARKADIUSZ BRUSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-30
2007-07-05
HENRYK GŁADYCH
Członek Organu Nadzoru
2005-09-15
2007-07-05
WOJCIECH KOŁPA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-15
2009-10-08
PRZEMYSŁAW PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-05
2008-04-04
WITOLD KUCIŃSKI
Prokurent
2001-08-24
2013-02-18
SAMOISTNA
ROMAN NOWACZYK
Likwidator
2013-02-18
2014-04-02
JAKUB HOCH
Likwidator
2013-02-18
2014-04-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
BOGDAN WIERZBICKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-24
2002-07-30
JACEK JARMAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-30
2004-07-28
WOJCIECH KOŁPA
PREZES ZARZĄDU
2004-07-28
2005-09-15
JANUSZ GŁADYSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-09-15
2008-04-04
PRZEMYSŁAW PAWŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-04-04
2009-02-18
KRZYSZTOF KORNAŚ
PREZES ZARZĄDU
2009-02-18
2009-10-08
WOJCIECH KOŁPA
PREZES ZARZĄDU
2009-10-08
2012-08-28
ROMAN ZBIGNIEW NOWACZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-08-28
2013-02-18
JAKUB HOCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-28
2013-02-18
2001-08-24
2009-10-08
"PS GLASS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-10-08
2013-02-18
PS GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-24
2002-05-06
MIELŻYŃSKIEGO, 27, POZNAŃ, 61-725, POZNAŃ, POLSKA
2002-05-06
2004-12-24
BĄKA, 1, POZNAŃ, 60-194, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie