KRS 0000566282
NIP7811912402
REGON36196375300000
NazwaLUNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLUNER
Data rejestracji 08 lip 2015 (9 lat temu) 08 lip 2015
Data usunięcia 10 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WICHROWA, 20B, POZNAŃ, 60-499, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 695000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7811912402
data rejestracji 21 sty 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #3312 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #6201 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7219 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIEWOJCIECH ROMAN PAWŁOWSKI
Beneficjent
JAKUB HOCH
reprezentant
DOROTA HELENA PAWŁOWSKA
Beneficjent
JAKUB HOCH
Likwidator
2020-02-17
2021-02-10
LUDWIG S.Á.R.I.
Wspólnik
2015-07-08
2020-02-17
9.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 495.000,00 ZŁ
PAVONE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2020-02-17
2021-02-10
13.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 695.000,00 ZŁ
381955324
WOJCIECH ROMAN PAWŁOWSKI
Beneficjent
WSPÓLNE Z DOROTĄ PAWŁOWSKĄ SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
DOROTA HELENA PAWŁOWSKA
Beneficjent
WSPÓLNE Z WOJCIECHEM PAWŁOWSKIM SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROMAN ZBIGNIEW NOWACZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-08
2020-02-17
JAKUB FRANCISZEK HOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-08
2020-02-17
2015-07-08
2020-02-17
LUNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie