KRS 0000280539
NIP7811811581
REGON30061399200000
NazwaFUNDACJA ARTVEN
Krótka nazwaARTVEN
Data rejestracji 14 maj 2007 (17 lat temu) 14 maj 2007
Data usunięcia 18 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres WICHROWA, 20B, POZNAŃ, 60-449, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@ARTVEN.ORG
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8412Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGOPRZEMYSŁAW LEON DAROSZEWSKI
Likwidator
2020-07-30
2021-08-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZYNNOŚCI PRAWNE W IMIENIU FUNDACJI DOKONUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYSTĘPUJĄCYCH ŁĄCZNIE
PRZEMYSŁAW LEON DAROSZEWSKI
PREZES
2007-05-14
2020-07-30
PAWEŁ ANTONI CHĘCIŃSKI
WICEPREZES
2007-05-14
2020-07-30
WOJCIECH ROMAN PAWŁOWSKI
WICEPREZES
2007-05-14
2020-07-30
2007-05-14
2010-03-23
FUNDACJA WSPIERANIA OSÓB Z CHOROBAMI NACZYŃ
2010-03-23
2013-07-24
ARTVEN FUNDACJA WSPIERANIA OSÓB Z CHOROBAMI NACZYŃ
2007-05-14
2010-03-23
DOJAZD, 34, POZNAŃ, 60-631, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie