KRS 0000622818
NIP7792443425
REGON36469553700000
Nazwa16ZERO7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa16ZERO7
Data rejestracji 14 cze 2016 (8 lat temu) 14 cze 2016
Data usunięcia 15 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WICHROWA, 20B, POZNAŃ, 60-449, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7792443425
data rejestracji 12 sty 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAALEKSANDER PIOTR GAŁEK
Wspólnik
2016-06-14
2018-06-20
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
AMADEUS S.Á R.L.
Wspólnik
2018-06-20
2019-10-08
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
PAVONE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2019-10-08
2021-01-15
381955324
WOJCIECH PIOTR KOŁPA
Likwidator
2019-12-11
2021-01-15
EWA KRYSTYNA POTURALSKA
Likwidator
2019-12-11
2021-01-15
DOROTA HELENA PAWŁOWSKA
Beneficjent
WOJCIECH ROMAN PAWŁOWSKI
Beneficjent
WOJCIECH PIOTR KOŁPA
reprezentant
EWA KRYSTYNA POTURALSKA
reprezentant
DOROTA HELENA PAWŁOWSKA
Beneficjent
WSPÓLNE Z WOJCIECHEM PAWŁOWSKIM SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
WOJCIECH ROMAN PAWŁOWSKI
Beneficjent
WSPÓLNE Z DOROTĄ PAWŁOWSKĄ SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ALEKSANDER PIOTR GAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-14
2018-06-20
EWA KRYSTYNA POTURALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-20
2019-12-11
WOJCIECH PIOTR KOŁPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-20
2019-12-11
2016-06-14
2019-12-11
16ZERO7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-06-14
2018-06-20
UL. GRUNWALDZKA, 107, POZNAŃ, 60-313, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie