KRS 0000685144
NIP7811949380
REGON36767577100000
NazwaZENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZENTA
Data rejestracji 30 cze 2017 (7 lat temu) 30 cze 2017
Data usunięcia 12 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WICHROWA, 20B, POZNAŃ, 60-449, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 162500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHLUDWIG S.A.R.L.
Wspólnik
2017-06-30
2019-10-16
2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁ
PAVONE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2019-10-16
2021-05-12
3.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 162.500,00ZŁ
381955324
WOJCIECH PIOTR KOŁPA
Likwidator
2020-03-10
2021-05-12
EWA KRYSTYNA POTURALSKA
Likwidator
2020-03-10
2021-05-12
WOJCIECH ROMAN PAWŁOWSKI
Beneficjent
DOROTA HELENA PAWŁOWSKA
Beneficjent
WOJCIECH PIOTR KOŁPA
reprezentant
EWA KRYSTYNA POTURALSKA
reprezentant
WOJCIECH ROMAN PAWŁOWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIE Z DOROTĄ PAWŁOWSKĄ SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
DOROTA HELENA PAWŁOWSKA
Beneficjent
WSPÓLNIE Z WOJCIECHEM PAWŁOWSKIM SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
EWA KRYSTYNA POTURALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-30
2020-03-10
WOJCIECH PIOTR KOŁPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-30
2020-03-10
2017-06-30
2020-03-10
ZENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie