KRS 0000162568
NIP5252264712
REGON01546994600000
Nazwa"MPM WEGA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMPM WEGA
Data rejestracji 23 maj 2003 (21 lat temu) 23 maj 2003
Data usunięcia 01 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ZIELNA, 49, WARSZAWA, 00-108, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji5,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji900000
Dane podatkowe
NIP 5252264712
data rejestracji 19 maj 2003
status Czynny
28124028871111000033896492
PEKAO XV Oddział w Warszawie
Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEADAM MARCIN GÓRECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-23
2007-12-07
PIOTR SZEWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-12-07
2008-07-25
MARZENA OPAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2007-12-07
2017-06-01
ANNA GÓRECKA
Członek Organu Nadzoru
2007-12-07
2017-06-01
BOGDAN JAN CHODYKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-23
2007-12-07
ADAM KARAŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-23
2007-12-07
ADAM MARCIN GÓRECKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-25
2017-06-01
MIROSŁAW OPAŁKA
Beneficjent
MARZENA OPAŁKA
Beneficjent
RAFAŁ SZEWCZYK
reprezentant
MIROSŁAW OPAŁKA
reprezentant
MIROSŁAW OPAŁKA
Beneficjent
WSPÓŁMAŁŻONEK UDZIAŁOWCA WYWIERAJĄCY DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁANIA SPÓŁKI
MARZENA OPAŁKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
RAFAŁ SZEWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-23
2017-06-01
2003-05-23
2004-01-23
DUBOIS, 9, WARSZAWA, 00-182, WARSZAWA, POLSKA
2004-01-23
2004-08-11
LEWARTOWSKIEGO, 17, WARSZAWA, 00-169, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie