KRS 0000812668
NIP5213451404
REGON14108167300000
NazwaPCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPCF GROUP
Data rejestracji 06 lis 2019 (5 lat temu) 06 lis 2019
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 171, WARSZAWA, 00-877, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 718805,42 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 718805,42 PLN
Wartość nominalna akcji0,02 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji35940271
Dane kontaktowe
Email OFFICE@PEOPLECANFLY.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #4765Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWDAGMARA ZAWADZKA
Członek Organu Nadzoru
2022-04-14
MIKOŁAJ WOJCIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-11-06
KRZYSZTOF DOLAŚ
Członek Organu Nadzoru
2019-11-06
2021-07-01
BARTOSZ BIEŁUSZKO
Członek Organu Nadzoru
2019-11-06
2021-07-01
ALEKSANDER MARCIN FERENC
Członek Organu Nadzoru
2020-12-23
2022-04-14
JACEK EDWARD POGONOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-08-18
BARBARA ANNA SOBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2020-08-18
2020-12-23
BARBARA ANNA SOBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2021-07-01
KUBA DUDEK
Członek Organu Nadzoru
2021-07-01
SEBASTIAN KAMIL WOJCIECHOWSKI
reprezentant
SEBASTIAN KAMIL WOJCIECHOWSKI
Beneficjent
SEBASTIAN KAMIL WOJCIECHOWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
inne
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI , OSOBISTE UPRAWNIENIE DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU POD WARUNKIEM POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI UPRAWNIAJĄCYCH DO WYKONYWANIA CO NAJMNIEJ 25 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
SEBASTIAN KAMIL WOJCIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-11-06
2019-11-06
2020-04-20
ALEJA JANA PAWŁA II, 61, WARSZAWA, 01-031, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie