KRS 0000752899
NIP6751667995
REGON38157050600000
NazwaMAŁOPOLSKA SCIENCE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAŁOPOLSKA SCIENCE FUND
Data rejestracji 15 paź 2018 (6 lat temu) 15 paź 2018
Data usunięcia 20 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAZIMIERZA KORDYLEWSKIEGO, 11, KRAKÓW, 31-542, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHSYLWESTER WOŹNICZKA
Beneficjent
SYLWESTER WOŹNICZKA
reprezentant
Wspólnik
2018-10-15
2023-10-20
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
35023901700000
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Wspólnik
2018-10-15
2023-10-20
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ
000001577
SYLWESTER MACIEJ WOŹNICZKA
Likwidator
2019-05-29
2023-10-20
ANNA WEŁMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-11-27
2019-07-18
MARCIN ŻAK
Członek Organu Nadzoru
2019-07-18
2023-10-20
JAKUB CIEŚLA
Członek Organu Nadzoru
2019-07-18
2023-10-20
ŁUKASZ GLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-07-18
2023-10-20
JAN TADEUSZ PAMUŁA
Członek Organu Nadzoru
2018-10-15
2019-07-18
ALEKSANDER GRAD
Członek Organu Nadzoru
2018-10-15
2019-07-18
MAŁGORZATA MARIA MAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2018-10-15
2019-07-18
JERZY TADEUSZ LIS
Członek Organu Nadzoru
2018-11-27
2019-07-18
SYLWESTER WOŹNICZKA
Beneficjent
BYCIE BR JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARTUR MICHAŁ RAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-15
2019-05-29
TOMASZ PIOTR ZAŁĘCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-10-15
2019-05-29
2018-10-15
2019-05-29
MAŁOPOLSKA SCIENCE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-10-15
2018-11-27
UL. KAZIMIERZA KORDYLEWSKIEGO, 11, KRAKÓW, 31-542, KRAKÓW, POLSKA
2018-11-27
2019-07-18
UL. CYSTERSÓW, 13A, KRAKÓW, 31-533, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie