KRS 0000116896
REGON00131093200000
NazwaUNISERV ABM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUNISERV ABM
Data rejestracji 08 cze 2002 (22 lata temu) 08 cze 2002
Data usunięcia 07 lip 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICKIEWICZA, 30, KRAKÓW, 30-059, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#72 INFORMATYKA #3002 USŁUGI INSTALOWANIA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #7260 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCHJERZY ZACZEK
Wspólnik
2002-06-08
2005-07-07
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400 ZŁ.
JACEK MOŚCIŃSKI
Wspólnik
2002-06-08
2005-07-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500ZŁ
MARIA DROZDOWSKA
Wspólnik
2002-06-08
2005-07-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500ZŁ
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Wspólnik
2002-06-08
2005-07-07
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400ZŁ
000001577
MAREK ALFRED VALENTA
Likwidator
2004-03-09
2005-07-07
ALEKSANDER STEFAN KUSZNIR
Likwidator
2004-03-09
2005-07-07
WITOLD MICHAŁ ALDA
Likwidator
2004-03-09
2005-07-07
KRZYSZTOF JAN ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-08
2005-07-07
EDWARD NAWARECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-08
2005-07-07
JERZY ROMAN JAWOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-08
2005-07-07
JACEK MOŚCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-08
2005-07-07
MARIAN NOGA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-08
2005-07-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ:DYREKTOR-JEDNOOSOBOWO LUB UPOWAŻNIONY PRZEZ NIEGO CZŁONEK ZARZĄDU.UPOWAŻNIENIE TO OGRANICZONE JEST JEDNAKŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI.DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU,W TYM DYREKTORA LUB UPOWAŻNIONEGO PRZEZ NIEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
MAREK ALFRED VALENTA
DYREKTOR
2002-06-08
2004-03-09
WITOLD MICHAŁ ALDA
ZASTĘPCA DYREKTORA
2002-06-08
2004-03-09
RAFAŁ SZYMON WCISŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-08
2004-03-09
2002-06-08
2005-06-30
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-08
2004-03-09
UNISERV ABM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-09
2005-06-30
UNISERV ABM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2002-06-08
2005-06-30
MICKIEWICZA, 30, KRAKÓW, 30-059, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie