KRS 0000401339
NIP7123266756
REGON06134905700000
NazwaKOP-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKOP-BUD
Data rejestracji 07 lis 2011 (13 lat temu) 07 lis 2011
Data usunięcia 24 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŁOWICKA, 32A, LUBLIN, 20-728, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
Likwidator
2017-02-13
2017-11-24
GRZEGORZ BEDNARCZYK
Wspólnik
2011-11-07
2013-10-08
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
KATARZYNA HELENA OLCHA
Wspólnik
2012-03-16
2013-10-08
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
KAROLINA AGNIESZKA GRYKAŁOWSKA
Wspólnik
2013-10-08
2017-11-24
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500 ZŁ. (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH).
AGNIESZKA MAŁGORZATA GRYKAŁOWSKA
Wspólnik
2013-10-08
2017-11-24
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500 ZŁ. (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GRZEGORZ BEDNARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-11-07
2013-10-08
KATARZYNA HELENA OLCHA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-03-16
2017-02-13
AGNIESZKA MAŁGORZATA GRYKAŁOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-10-08
2017-02-13
2011-11-07
2017-02-13
KOP-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-07
2013-10-08
MIECZYSŁAWA STELMASIAKA, 16, LUBLIN, 20-786, LUBLIN, POLSKA
2013-10-08
2017-02-15
BURSAKI, 15, LUBLIN, 20-150, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie