KRS 0000256205
NIP7123028465
REGON06015595400000
Nazwa"SANOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSANOFARM
Data rejestracji 28 kwi 2006 (18 lat temu) 28 kwi 2006
Data usunięcia 16 mar 2021 16 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOMPOZYTORÓW POLSKICH, 8, LUBLIN, 20-848, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7123028465
data rejestracji 15 wrz 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #2319Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIKATARZYNA KRYSTYNA WÓJTOWICZ
Beneficjent
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
reprezentant
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
Likwidator
2020-06-25
2021-03-16
Wspólnik
2006-04-28
2021-03-16
100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
43272320900000
MARIUSZ MAREK MICHAŁEK
Prokurent
2012-07-20
2018-02-07
SAMOISTNA
JADWIGA LEGIEĆ
Prokurent
2019-02-18
2020-06-25
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA KRYSTYNA WÓJTOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100.000 ZŁ WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.
WIESŁAWA EWA WIATER
PREZES ZARZĄDU
2006-04-28
2018-01-25
JAROSŁAW ADAM MAKAREWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-01-25
2019-02-18
JERZY MRÓZ
PREZES ZARZĄDU
2019-02-18
2019-12-10
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-03-05
2020-06-25
2006-04-28
2020-06-25
"SANOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie