KRS 0000715206
NIP5213810518
REGON36934585900000
NazwaPOLSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOLSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH
Data rejestracji 24 sty 2018 (7 lat temu) 24 sty 2018
Data usunięcia 24 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. CYBERNETYKI, 7B, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4000000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIABARTŁOMIEJ MACIEJ BAGRINCEW
Beneficjent
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
zgłaszający - likwidator
MICHAŁ CHMIELEWSKI
Prokurent
2018-12-14
2020-08-03
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR KLEWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-01-24
2022-11-24
ALEKSANDER JAKOWLEW
Członek Organu Nadzoru
2018-01-24
2022-11-24
PIOTR JÓZEF BÜCHNER
Członek Organu Nadzoru
2018-01-24
2022-11-24
BARTŁOMIEJ MACIEJ BAGRINCEW
Beneficjent
WSPÓLNIK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BARTŁOMIEJ MACIEJ BAGRINCEW
PREZES ZARZĄDU
2018-01-24
2020-08-03
MICHAŁ CHMIELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-08-03
2022-11-24
2018-01-24
2019-06-03
UL. LUDOWA, 17, WARSZAWA, 00-780, WARSZAWA, POLSKA
Km 792/22
2023-02-24
2023-07-12
2298.57 PLN
II Nc 1584/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Kamil Pabich Kancelaria Komornicza nr XV w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie